Berikut ini adalah Daftar nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pernah berkuasa di Indonesia dari sejak berdirinya VOC (tahun 1602) hingga Pengakuan Kedaulatan RI (tahun 1949)
Masa kekuasaan Belanda di bawah kendali Perancis (1800-1811)
No | Nama | Mulai | Sampai |
1 | Pieter Both | 19 Desember 1602 | 6 November 1614 |
2 | Gerard Reynst | 7 November 1614 | 1615 |
3 | Laurens Reael | 1615 | 20 Mei 1619 |
4 | Jan Pieterszoon Coen | 25 Oktober 1617 | 31 Januari 1623 |
5 | Pieter de Carpentier | 1 Februari 1623 | 30 September 1627 |
6 | Jan Pieterszoon Coen | 3 Oktober 1624 | 21 September 1629 |
7 | Jacques Specx | 22 September 1629 | 17 April 1632 |
8 | Hendrik Brouwer | 18 April 1632 | 1 Januari 1636 |
9 | Antonio van Diemen | 1 Januari 1636 | 19 April 1645 |
10 | Cornelis van der Lijn | 19 April 1645 | 7 Oktober 1650 |
11 | Carel Reyniersz | 26 April 1650 | 19 Mei 1653 |
12 | Joan Maetsuycker | 19 Mei 1653 | 1678 |
13 | Rijkloff van Goens | 1678 | 24 November 1681 |
14 | Cornelis Speelman | 25 November 1681 | 11 Januari 1684 |
15 | Johannes Camphuys | 11 Januari 1684 | 24 September 1691 |
16 | Willem van Outhoorn | 17 Desember 1690 | 14 Agustus 1704 |
17 | Johan van Hoorn | 15 Agustus 1704 | 29 Oktober 1709 |
18 | Abraham van Riebeeck | 30 Oktober 1709 | 17 November 1713 |
19 | Christoffel van Swol | 17 November 1713 | 12 November 1718 |
20 | Hendrick Zwaardecroon | 13 November 1718 | 7 Juli 1725 |
21 | Mattheus de Haan | 16 Oktober 1724 | 1 Juni 1729 |
22 | Diederik Durven | 1 Juni 1729 | 28 Mei 1732 |
23 | Dirk van Cloon | 28 Mei 1732 | 10 Maret 1735 |
24 | Abraham Patras | 11 Maret 1735 | 3 Mei 1737 |
25 | Adriaan Valckenier | 3 Mei 1737 | 6 November 1741 |
26 | Johannes Thedens | 6 November 1741 | 28 Mei 1743 |
27 | Gustaaf Willem baron van Imhoff | 29 Mei 1743 | 1 November 1750 |
28 | Jacob Mossel | 1 November 1750 | 15 Mei 1761 |
29 | Petrus Albertus van der Parra | 15 Mei 1761 | 28 Desember 1775 |
30 | Jeremias van Riemsdijk | 28 Desember 1775 | 3 Oktober 1777 |
31 | Reinier de Klerk | 4 Oktober 1777 | 1 September 1780 |
32 | Willem Alting | Maret 1780 | 17 Februari 1797 |
33 | Pieter Gerardus van Overstraten | 16 Agustus 1796 | 31 Desember 1799 |
Masa kekuasaan Belanda di bawah kendali Perancis (1800-1811)
No | Nama | Mulai | Sampai |
33 | Pieter Gerardus van Overstraten | 1 Januari 1800 | 22 Agustus 1801 |
34 | Johannes Siberg | 22 Agustus 1801 | 1805 |
35 | Albertus Hendricus Wiese | 1805 | 4 Januari 1808 |
36 | Herman Willem Daendels | 5 Januari 1808 | 15 Mei 1811 |
37 | Jan Willem Janssens | 11 November 1810 | 15 Mei 1811 (resmi) |
Masa kekuasaan Inggris (1811-1816)
No | Nama | Mulai | Sampai |
38 | Lord Minto | 18 September 1811 | 1811 |
39 | Thomas Stamford Raffles | 1811 | 11 Maret 1816 |
40 | John Fendall | 11 Maret 1816 | 15 Agustus 1816 |
Masa kekuasaan Hindia Belanda (1816-1949)
No | Nama | Mulai | Sampai |
41 | G.A.G.Ph. van der Capellen | 16 Agustus 1816 | 1 Januari 1826 |
42 | Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies | 2 Januari 1826 | 16 Januari 1830 |
43 | Johannes van den Bosch | 17 Januari 1830 | 1833 |
44 | J.C. Baud | 1833 | 1836 |
45 | Dominique Jacques de Eerens | 1836 | 1840 |
46 | C.S.W. van Hogendorp | 1840 | 1841 |
47 | P. Merkus | 1841 | 1844 |
48 | Jan Cornelis Reijnst | 1844 | 1845 |
49 | Jan Jacob Rochussen | 1845 | 1851 |
50 | A.J. Duymaer van Twist | 1851 | 1856 |
51 | Charles Ferdinand Pahud | 1856 | 1861 |
52 | Ary Prins | 1861 | 1861 |
53 | Ludolph Anne Jan Wilt Sloet van de Beele | 1861 | 1866 |
54 | Ary Prins | 1866 | 1866 |
55 | Pieter Mijer | 1866 | 1872 |
56 | James Loudon | 1872 | 1875 |
57 | J.W. van Lansberge | 1875 | 1881 |
58 | Frederik s'Jacob | 1881 | 1884 |
59 | Otto van Rees | 1884 | 1888 |
60 | Cornelis Pijnacker Hordijk | 1888 | 1893 |
61 | Carel Herman Aart van der Wijck | 1893 | 1899 |
62 | Willem Rooseboom | 1899 | 1904 |
63 | Johannes Benedictus van Heutsz | 1904 | 1909 |
64 | A.W.F. Idenburg | 1909 | 1916 |
65 | Johan Paul van Limburg Stirum | 1916 | 1921 |
66 | Dirk Fock | 1921 | 1926 |
67 | Andries Cornelis Dirk de Graeff | 1926 | 1931 |
68 | Bonifacius Cornelis de Jonge | 1931 | 1936 |
69 | A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer | 1936 | 1942 |
70 | Hubertus Johannes van Mook | 1942 | 28-Okt-48 |
71 | Louis Joseph Maria Beel | 29-Okt-48 | 18-Mei-49 |
72 | A.H.J. Lovink | 19-Mei-49 | 27-Des-49 |